Informazioni su Wohnen Werken Worben WOWEWO
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wohnen Werken Worben WOWEWO
- Wohnen Werken Worben WOWEWO da Worben opera nel ramo «Esercizio delle case di riposo e per disabili» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 9 persone.
- Il 03.01.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Wohnen Werken Worben WOWEWO è iscritta con l’IDI CHE-109.698.594.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Cécile Kamber-Aeschbacher,
Daniel Hänzi,
Markus Antonio Jöhl,
Jean-Jacques Lüthi,
Andreas Leiser
i più recenti aventi diritto di firma
Markus Antonio Jöhl,
Andreas Leiser,
Roland Wyss,
Annemarie Bauder
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.02.1993
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Worben
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.7.004.876-8
IDI/IVA
CHE-109.698.594
Ramo economico
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Einrichtung und den Betrieb einer Wohn-, Arbeits- und Beschäftigungsstätte für kognitive und mehrfach beeinträchtigte Erwachsene. Die Stiftung kann weitere Institutionen für kognitive und mehrfach beeinträchtigte Erwachsene errichten, betreiben oder sich an solchen beteiligen. Die Stiftung ist ausschließlich gemeinnützig tätig und ist politisch und konfessionell neutral.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TRZ Treuhand Zulauf AG | Büren an der Aare | 20.05.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung Wohn + Werkheim Worben
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wohnen Werken Worben WOWEWO
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005924371, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnen Werken Worben WOWEWO, in Worben, CHE-109.698.594, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005724797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Max, von Rapperswil (BE), in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005724797, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnen Werken Worben WOWEWO, in Worben, CHE-109.698.594, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer-Niederer, Kathrin, von Oberentfelden, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamber-Aeschbacher, Cécile, von Hägendorf, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005355474, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Wohn + Werkheim Worben, in Worben, CHE-109.698.594, Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760206).
Urkundenänderung:
28.10.2021.
Name neu:
Wohnen Werken Worben WOWEWO.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Einrichtung und den Betrieb einer Wohn-, Arbeits- und Beschäftigungsstätte für kognitive und mehrfach beeinträchtigte Erwachsene. Die Stiftung kann weitere Institutionen für kognitive und mehrfach beeinträchtigte Erwachsene errichten, betreiben oder sich an solchen beteiligen. Die Stiftung ist ausschließlich gemeinnützig tätig und ist politisch und konfessionell neutral.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauder, Annemarie, von Worben und Biel/Bienne, in Worben, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Worben und Biel/Bienne, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Allemann, Beatrice, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Ipsach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Welschenrohr, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bodmer-Niederer, Kathrin, von Oberentfelden, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.