Informazioni su Beat Hälg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Beat Hälg
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Hälg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4499900, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bixi Systems AG, in Mels, CH-320.3.034.837-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 18, Publ. 3705308).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hälg, Dr. Beat, von Niederhelfenschwil, in Wangs (Vilters-Wangs), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3244426, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Leuze elesta AG, in Bad Ragaz, CH-320.3.041.645-0, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von optischen Sensoren und Zubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2002, S. 11, Publ. 398964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hälg, Beat, von Niederhelfenschwil, in Wangs (Vilters-Wangs), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mallog, Ewald Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Böblingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Elesta optosensorics AG, in Bad Ragaz, Elestastrasse 8, 7310 Bad Ragaz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.1996.
Zweck:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von optischen Sensoren und Zubehör. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
Fr.500000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.500000.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.11.1996 von der Elesta AG, Elektronik, Bad Ragaz, in Bad Ragaz, verschiedene Aktiven, insbesondere Warenlager, angefangene Arbeiten, mobile Sachanlagen, Entwicklungen, Kundenauftragsbestand sowie Kunden im Betrag von CHF 1225000 und Passiven von CHF 179000, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1000 ausgegeben und CHF 546000 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder andere technische Hilfsmittel, allenfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Rüesch, Adrian, von Gaiserwald, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hälg, Beat, von Niederhelfenschwil, in Wangs (Vilters-Wangs), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Atag Ernst & Young AG, in Chur, Revisionsstelle.