Informazioni su Andrea Hälg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Hälg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004832920, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Alois Böhi AG, in Niederbüren, CHE-100.805.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2012, S.0, Publ. 6488238).
Statutenänderung:
11.02.2020.
Sitz neu:
Oberbüren.
Domizil neu:
Winkelwiese 7, 9245 Sonnental.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhi, Alois, von Fischingen, in Niederbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Böhi, Gertrud, von Fischingen, in Niederbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hälg, Andrea, von Niederhelfenschwil, in Oberbüren, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2338990, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Abagni AG, in Niederbüren, Betrieb einer Landwirtschaft mit Schweinemast usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 22.11.2000, S. 7933).
Statutenänderung:
25.06.2004.
Firma neu:
Alois Böhi AG.
Zweck neu:
Betrieb einer Landwirtschaft mit Schweinemast, Schweinezucht, Kalbermast und Geflügelfarm;
ferner Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 25.06.2004 die Alois Böhi AG, in Niederbüren, durch Fusion. Aktiven von CHF 1'219'386.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 420'293.40 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hälg, Andrea, von Niederhelfenschwil, in Oberbüren, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Böhi, Alois, von Fischingen, in Niederbüren, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Au, Gde. Fischingen, in Niederbüren];
Böhi, Gertrud, von Fischingen, in Niederbüren, Mitglied, mit Einzelunterschrift.