Informazioni su Adrian Hälg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Adrian Hälg
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Hälg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1493955, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
B & B Rollregaltechnik GmbH, in Zuzwil SG, CHE-107.132.790, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7065726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hälg, Guido, von Oberbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hälg, Adrian, von Oberbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hälg, Roger, von Oberbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 7065726, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
B & B Rollregaltechnik GmbH, in Zuzwil SG, CH-320.4.041.301-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2008, S. 12, Publ. 4674930).
Statutenänderung:
12.02.2013.
Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von Fahrwagen für Rollregalanlagen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten..
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma Paul Bieri, in Züberwangen, Gemeinde Zuzwil SG, gemäss Übernahmebilanz per 31. Juli 1996 mit Aktiven von CHF 387'822.65 und Passiven von CHF 41'865.75 zum Übernahmepreis von CHF 345'956.90, wovon CHF 51'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 294'956.90 als Forderung gutgeschrieben werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hälg, Guido, von Oberbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00];
Hälg, Adrian, von Oberbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Hälg, Roger, von Oberbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 3800342, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
B & B Rollregaltechnik GmbH, in Zuzwil SG, CH-320.4.041.301-9, Herstellung und Vertrieb von Fahrwagen für Rollregalanlagen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2007, S. 11, Publ. 3753428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Paul, von Romoos, in Züberwangen (Zuzwil SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 100'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hälg, Guido, von Oberbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 100'000.--;
Hälg, Roger, von Oberbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hälg, Adrian, von Oberbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.