Informazioni su Thomas Haefeli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Haefeli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Haefeli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005759300, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
GEFIRA (Schweiz) AG, in Sisseln, CHE-318.264.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4029545).
Statutenänderung:
16.05.2023.
Sitz neu:
Gipf-Oberfrick.
Domizil neu:
Trottgasse 14, 5073 Gipf-Oberfrick.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt von Dienstleistungen im Bereiche Computerwissenschaft, der IT und der Kommunikation. Im Weiteren erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich Outsourcing, u.a. Bereitstellung qualifizierter Hard-, Software- und System-Entwickler in der Schweiz und im Ausland, Befähigung zur Auslagerung einzelner Produktionsprozesse und/oder gesamter Geschäftsfelder sowie Übernahme von Administrativ- bzw. Repetitivtätigkeiten. Die Gesellschaft betreibt Handel mit Hard- und Softwareprodukten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien erwerben, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie als Generalunternehmer auftreten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haefeli, Thomas, von Mümliswil-Ramiswil, in Gipf-Oberfrick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sisseln].
Numero di pubblicazione: HR02-1005759249, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Devenco AG, in Sisseln, CHE-109.869.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, Publ. 3694433).
Statutenänderung:
16.05.2023.
Sitz neu:
Gipf-Oberfrick.
Domizil neu:
Trottgasse 14, 5073 Gipf-Oberfrick.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haefeli, Thomas, von Mümliswil-Ramiswil, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sisseln].
Numero di pubblicazione: HR02-1005718860, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MyPAR GmbH, in Heimberg, CHE-331.741.766, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005174750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Alena, russische Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Devenco AG (CHE-109.869.878), in Sisseln AG (Sisseln), Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Haefeli, Thomas, von Mümliswil-Ramiswil, in Sisseln AG (Sisseln), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz-Zhivotovska, Tatjana, von Trub, in Heimberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kunz, Thomas, von Trub, in Heimberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Marti, Mathias, von Kallnach, in Murten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.