Informazioni su Tobias Haefeli Strugalla
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tobias Haefeli Strugalla
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006024631, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
aventron Holding AG, in Münchenstein, CHE-416.171.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638927).
Statutenänderung:
25.04.2024.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Dr. Conrad Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Martin, von Buus, in Thun, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leimgruber, Priscilla Maria Olga, von Basel, in Seewen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christmann, Cédric, von Bottmingen, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haefeli Strugalla, Tobias, von Mümliswil-Ramiswil, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rhyner, David, von Buchs (SG), in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Dominik, von Mels, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baier, Dominik, von Basel, in Biel-Benken, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1006024630, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
aventron AG, in Münchenstein, CHE-112.628.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593997).
Statutenänderung:
25.04.2024.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Conrad Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Martin, von Buus, in Thun, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leimgruber, Priscilla Maria Olga, von Basel, in Seewen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baier, Dominik, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haefeli Strugalla, Tobias, von Mümliswil-Ramiswil, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Dominik, von Mels, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005184123, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
energiecheck bern ag, in Bern, CHE-110.093.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedo, Roger, von Plaffeien, in Bösingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haefeli Strugalla, Tobias, von Mümliswil-Ramiswil, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.