Informazioni su Maja Häberling-Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maja Häberling-Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3746607, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
W.R. Müller AG, in Zürich, CHE-106.321.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2687569).
Firma neu:
W.R. Müller AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.08.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhlich-Müller, Susanne, von Zürich, in Feusisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häberling-Müller, Maja, von Ottenbach, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2687569, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
W.R. Müller AG, in Zürich, CHE-106.321.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2627577).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberling-Müller, Maja, von Ottenbach, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bergdietikon].
Numero di pubblicazione: 3027100, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
W.R. Müller AG, in Zürich, CH-020.3.918.257-9, Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 26.09.1997, S. 7077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albas Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhlich-Müller, Susanne, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberling-Müller, Maja, von Ottenbach, in Bergdietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baracchi-Muggli, Silvia, von St. Gallenkappel, in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.