Informazioni su Martin Hadorn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Hadorn
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Hadorn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004776679, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Zollikofen und Umgebung, in Zollikofen, CHE-101.755.403, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marthaler, Ulrich genannt Ueli, von Bern, in Kirchlindach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Remund, Hans-Rudolf genannt Hansruedi, von Wohlen bei Bern, in Zollikofen, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Hugo, von Flühli, in Zollikofen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Martin, von Toffen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burren, Markus, von Köniz, in Zollikofen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5328840, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Trocknungsgenossenschaft Birchi-Säriswil, in Wohlen bei Bern, CH-035.5.017.178-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2007, S. 5, Publ. 4132996).
Statutenänderung:
05.09.2008.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Der Hinweis auf die fehlende Haftung und die fehlende Nachschusspflicht wird gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 13.12.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hadorn, Martin, von Toffen, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Hans, von Langnau im Emmental, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3687362, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Trocknungsgenossenschaft Birchi-Säriswil, in Wohlen bei Bern, CH-035.5.017.178-2, Förderung der Futterproduktion usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.1999, S. 2724).
Domizil neu:
Staatsstrasse 34, 3044 Säriswil. [Amtliche Strassenumbenennung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Peter, von Wohlen bei Bern, in Kirchlindach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mani, Christian, von Diemtigen, in Innerberg bei Säriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Vizepräsident];
Hirt, Fritz, von Worb, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: in Möriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hadorn, Martin, von Toffen, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.