Informazioni su Dieter Habermacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Habermacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5438676, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Raiffeisenbank Beromünster Genossenschaft, in Beromünster, CH-100.5.004.638-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S. 12, Publ. 4849948).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisang, Josef, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Habermacher, Dieter, von Rickenbach LU, in Beromünster, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4849948, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Raiffeisenbank Beromünster Genossenschaft, in Beromünster, CH-100.5.004.638-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2007, S. 12, Publ. 4246396).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muff, André, von Beromünster, in Beromünster, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Gunzwil, in Gunzwil];
Habermacher, Dieter, von Rickenbach LU, in Beromünster, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Gunzwil];
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3), Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Raiffeisenbank Beromünster, in B e r o m ü n s t e r , Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen die Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen,... Genossenschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.1999, S. 8113).
Statutenänderung:
28.04.2000. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumeler, Charles, von Gunzwil und Entlebuch, in Gunzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfiffner, Alex, von Mels- Weisstannen, in Beromünster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff, André, von Gunzwil, in Gunzwil, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Habermacher, Dieter, von Rickenbach LU, in Gunzwil, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Fähndrich, Hubert, von Littau, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter].