Informazioni su Bert Haak
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bert Haak
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004775716, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer (SVK), in Solothurn, CHE-108.088.915, Verein (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel-Christen, Valeria, von Andermatt, in Gerzensee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haak, Bert, von Sempach, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggli, Angelo Mario, von Feuerthalen, in Muri bei Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1420373, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SVK Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer, in Solothurn, CHE-108.088.915, Verein (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7157622).
Statutenänderung:
26.06.2009, 11.06.2010, 11.12.2013.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Margrit, von Langenthal, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Georg, von Luzern, in Wangen SZ, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rindlisbacher, Michael, von Lützelflüh, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gyger, Pius, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egloff, Reto, von Oberrohrdorf, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schena, Stefano, von Maienfeld, in Malans, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Alain, von Gondiswil, in Sursee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Signer, Philippe, von Hundwil, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehrler, Bruno, von Ingenbohl, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haak, Bert, von Sempach, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amodeo, Therese, von Biberist, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagener, Nicole, von Obergerlafingen, in Obergerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jürg, von Eriswil, in Utzigen (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4609384, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
VACEM GmbH in Liquidation, in Sempach, CH-100.4.785.314-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2008, S. 11, Publ. 4537308).
Liquidationsadresse:
c/o Christa Haak, Lindauring 15d, 6023 Rothenburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haak, Christa, von Sempach, in Rothenburg, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.-- [bisher: in Sempach];
Haak, Bert, niederländischer Staatsangehöriger, in Rothenburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.-- [bisher: in Sempach].