Informazioni su Roland Gyssler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Roland Gyssler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3382357, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Agysta Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.282.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, Publ. 4788088).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyssler, Roland, von Basel und Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gyssler-Wäfler, Sonnja, von Aarau, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sacher, Martin, von Zuzgen, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7182232, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AirWork & Heliseilerei GmbH, in Küssnacht SZ, CH-130.4.011.925-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2012, S. 0, Publ. 6962256).
Statutenänderung:
03.05.2013.
Stammkapital neu:
CHF 243'000.00 [bisher: CHF 93'000.00]. Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortex Hümbelin AG (CH-400.3.020.595-5), in Rupperswil, Gesellschafterin, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gyssler, Roland, von Aarau, in Aarau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6819330, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
FT Fenstertechnik, Küchen- und Holzbau AG, in Oensingen, CH-240.3.000.522-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2007, S. 14, Publ. 4100088).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyssler, Roland, von Aarau und Basel, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.