Informazioni su Thomas Gysel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Gysel
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Gysel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005472776, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Thomy Gysel GmbH, in Wiesendangen, CHE-410.450.298, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2014, S.0, Publ. 1377827).
Statutenänderung:
04.05.2022.
Sitz neu:
Zell (ZH).
Domizil neu:
Schwendistrasse 5, 8486 Rikon im Tösstal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horner, Susanne, von Glarus, in Wiesendangen, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysel, Thomas genannt Thomy, von Winterthur, in Zell (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wiesendangen].
Numero di pubblicazione: 7021508, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Thomy Gysel GmbH, in Bertschikon, CH-020.4.049.074-6, Hofackerstrasse 13, 8543 Gundetswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Schausteller-Betriebe, Markt, Transporte, Personalvermietung.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gysel, Thomas genannt Thomy, von Winterthur, in Bertschikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Horner, Susanne, von Glarus, in Wiesendangen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6558020, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Strupler-Gysel GmbH, bisher in Bertschikon, CH-020.4.037.060-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2008, S. 20, Publ. 4325054).
Gründungsstatuten:
25.01.2008.
Statutenänderung:
14.02.2012.
Firma neu:
J. Strupler GmbH.
Sitz neu:
Gachnang.
Domizil neu:
Niederwilerstrasse 4, 8546 Kefikon TG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Schausteller-Betriebe, Markt, Transporte, Personalvermietung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysel, Thomas, von Winterthur, in Bertschikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strupler, Jacqueline, von Frauenfeld, in Islikon (Gachnang), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bertschikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].