Informazioni su Fabienne Gut
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Fabienne Gut
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fabienne Gut
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005850779, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gemsstock AG, in Luzern, CHE-323.869.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2023, Publ. 1005671678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Fabienne, von Pfaffnau, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kotlârova, Ekaterina Andreevna, deutsche Staatsangehörige, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005829775, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Wald und Klima Ursern, in Andermatt, CHE-361.829.609, Verein (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Fabienne, von Pfaffnau, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005503710, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gemsstock AG, in Luzern, CHE-323.869.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005096732).
Statutenänderung:
07.04.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die gewerbsmässige Verwaltung von Vermögenswerten im Namen und für Rechnung von kollektiven Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann auch Finanz- und Anlageberatungsdienste in der Schweiz oder im Ausland anbieten und durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Low, Andrew James, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Roland Daniel, von Amden, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hill, Adrian Charles Michael, britischer Staatsangehöriger, in Woodbridge Suffolk (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breach, Alasdair, von Andermatt, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bowman, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Fabienne, von Pfaffnau, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.