Informazioni su Dennis Jeffrey Gut
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dennis Jeffrey Gut
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005411016, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Corvette Sportcar Center AG, in Bonstetten, CHE-113.333.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Kurt, von Stallikon, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei, Cölestin, von Ehrendingen, in Aesch (LU), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Huber, Christian Bruno, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift;
Rüeger Huber, Heidi, von Wil (ZH), in Bonstetten, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Werner, von Stallikon, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gut, Dennis Jeffrey, von Stallikon, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004782235, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Corvette Sportcar Center AG, in Bonstetten, CHE-113.333.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, S.0, Publ. 1967331).
Statutenänderung:
05.12.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel und Reparaturen mit Fahrzeugen, im Speziellen der Marken "Chevrolet Corvette" und "Cadillac". Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TFR GmbH (CHE-478.484.488), in Affoltern am Albis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Cölestin, von Ehrendingen, in Aesch (LU), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gut, Dennis Jeffrey, von Stallikon, in Bonstetten, mit Einzelunterschrift;
Huber, Christian Bruno, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift;
Rüeger Huber, Heidi, von Wil (ZH), in Bonstetten, mit Einzelunterschrift.