Informazioni su Alain Max Gut
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alain Max Gut
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6103324, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Israelitische Cultusgemeinde Zürich, in Zürich, CH-020.6.900.246-7, Verein (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 30, Publ. 4853484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braunschweig, Dale, von Lengnau AG, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Alain Max, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreutner, Jonathan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weil, Frédéric, von Zürich, in Adliswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dolev, Judith, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epstein, John, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosenfeld, Ruben, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wildmann, Ronald, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4365490, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Israelitische Cultusgemeinde Zürich, in Zürich, CH-020.6.900.246-7, Verein (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2007, S. 27, Publ. 4020582).
Statutenänderung:
21.05.2007, 3.12.2007.
Organisation neu:
Gemeindeversammlung, Vorstand von fünf Mitgliedern und ständige Kommissionen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottlieb, Claude, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mandel, Schewa, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berg, Harry, von Zollikon, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haymann, Feiga, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Dr. Alfred, von Basel, in Zürich, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günzburger, Bertin, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Popper, Miriam, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Samuel, von Stallikon, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abraham, Edgar Emil, von Zürich, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eyal, Eliahu, von Fällanden, in Küsnacht ZH, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger Lande, Monique, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollag, André, von Zürich, in Zürich, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kertész, Rachele, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benjamin, Eduard, von Kirchleerau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunschweig, Dale, von Lengnau AG, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Braunschweig, Dr. Arthur Elias, von Solothurn und Kammersrohr, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferro, Ernesto, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Alain Max, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreutner, Jonathan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nordmann, Dr. Patrick, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth-Krauthammer, Karen Noemi, von Wittenbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedler Friedmann, Ralph Felix, von Rüschlikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.