Informazioni su Morten Gunvad
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Morten Gunvad
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005363690, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gunvad Partner Consulting GmbH, in Herrliberg, CHE-402.666.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004658742).
Statutenänderung:
10.12.2021.
Sitz neu:
Pfäffikon.
Domizil neu:
c/o Mette Kraushaar, Mattenstrasse 68, 8330 Pfäffikon ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf und das Marketing von medizinischen Geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gunvad, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Herrliberg];
Kraushaar, Mette, dänische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3181591, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dymicron EU GmbH, bisher in Herrliberg, CHE-497.295.479, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015).
Statutenänderung:
02.11.2016.
Firma neu:
Dymicron EU GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o eMBe Finanz GmbH, Vorstadt 26A, 6300 Zug. Die Gesellschaft hat vorgängig ihren Sitz verlegt und wird mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.11.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gunvad, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühwiler, Marc, von Fischingen, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
WTS Consulting Services AG (CHE-440.884.980), in Zürich, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 2341123, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dymicron EU GmbH, in Herrliberg, CHE-497.295.479, Habüelstrasse 23, 8704 Herrliberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.08.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit medizinischen Geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
DIMICRON, INC. (1343433-0142), in Orem (UT/US), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gunvad, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.