Informazioni su Marc André Guggenbühler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc André Guggenbühler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005543806, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
KREUZ Herzogenbuchsee Holding AG, in Herzogenbuchsee, CHE-233.112.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Albert, von Emmen, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühler, Marc, von Basel, in Niederönz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischofberger, Kathrin, von Teufen (AR), in Herzogenbuchsee, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jakob, Hans Peter, von Rapperswil (BE), in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegenthaler, Marcel, von Trub, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004981251, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
KREUZ Herzogenbuchsee Immobilien AG, in Herzogenbuchsee, CHE-415.400.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2016, Publ. 3106045).
Statutenänderung:
08.09.2020.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Michael, von Thörigen, in Herzogenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jakob, Hans Peter, von Rapperswil (BE), in Herzogenbuchsee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischofberger, Kathrin, von Teufen (AR), in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weibel, Albert, von Emmen, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Guggenbühler, Marc, von Basel, in Niederönz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004900480, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stadt-Café 20 GmbH, in Burgdorf, CHE-228.198.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Markus, von Heimiswil, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Patrick, von Ringgenberg (BE), in Schüpfen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Raiffeisenbank Region Burgdorf Genossenschaft (CHE-105.906.339), in Burgdorf, Gesellschafterin, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bomio, Enrico, von Bellinzona, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggenbühler, Marc André, von Basel, in Niederönz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Remund, Yves, von Ferenbalm, in Aarberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.