Informazioni su Christian Emile Guex
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Emile Guex
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005685099, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Guex Consulting Sàrl, à Martigny-Combe, CHE-272.227.408, c/o Christian Emile Guex, Chemin de la Rasse 17, 1921 Martigny-Croix, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.02.2023.
But:
La société a pour but: a) l'administration de sociétés;
b) le commerce de marchandises et de biens de consommation. Elle peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport avec son but ou apte à le favoriser. Elle peut ouvrir des succursales en Suisse et à l'étranger, exercer toutes activités, directement ou indirectement liées à son but, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, à l'exclusion de toute opération soumise à la LFAIE. Elle peut octroyer des garanties, consentir des prêts ou des avances à des associés ou à des tiers.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 13.02.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Guex, Christian Emile, de Martigny-Combe, à Martigny-Combe, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2307095, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fonds de prévoyance de la distillerie Louis Morand et Cie SA, à Martigny, CHE-109.776.136, fondation (No. FOSC 25 du 06.02.2012, Publ. 6536254).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Granges, Jean-Bernard, de Fully, à Bovernier, avec signature collective à deux avec le président;
Guex, Christian, de Martigny, à Martigny-Combe, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Morand, Jean-Pierre, de Martigny, à Verbier (Bagnes), président, avec signature collective à deux [précédemment: à Chêne-Bougeries];
Diamantini, David, de Leytron, à Fully, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Manta, Thierry, de Salvan, à Salvan, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 1965847, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Louis Morand & Cie S.A., à Martigny, CHE-107.435.078, société anonyme (No. FOSC 128 du 04.07.2012, Publ. 6752234).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vocat née Morand, Colette, de Saint-Luc et Mollens, à Martigny, vice-présidente, avec signature individuelle;
Guex, Christian, de Martigny, à Martigny-Combe, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Morand, Louis, de Martigny, à Martigny, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Vocat, Olivier, de Saint-Luc, à Martigny, président, avec signature collective à deux [précédemment: de Saint-Luc, secrétaire avec signature collective à deux];
Morand, Jean-Pierre, de Martigny, à Verbier (Bagnes), administrateur-délégué, avec signature collective à deux [précédemment: à Chêne-Bougeries, administrateur avec signature collective à deux];
Morand, Julien, de Martigny, à Fully, administrateur et directeur, avec signature collective à deux [précédemment: à Martigny, directeur avec signature collective à deux];
Vocat, Bruno, de Saint-Luc, à Verbier (Bagnes), administrateur et directeur, avec signature collective à deux [précédemment: de Saint-Luc, directeur avec signature collective à deux];
Diamantini, David, de Leytron, à Fully, directeur adjoint, avec signature collective à deux avec un administrateur ou le directeur général;
Hänni, Fabrice, de Leuk, à Savièse, directeur adjoint, avec signature collective à deux avec un administrateur ou le directeur général;
Renggli, Yannis, de Sierre, à Granges VS (Sierre), directeur adjoint, avec signature collective à deux avec un administrateur ou le directeur général.