Informazioni su Christian Franz Günther
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Franz Günther
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005323245, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
LC Systems Engineering AG, in Arbon, CHE-107.426.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786927).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfander, Thomas [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von St. Stephan, in Kappelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Pfander, Thomas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Günther, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004786927, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
LC Systems Engineering AG, in Horn, CHE-107.426.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2017, Publ. 3427459).
Statutenänderung:
09.12.2019.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Zum See 1, 9320 Arbon.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre, vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Rolf, von Walzenhausen und Basel, in Horn, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Günther, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer-Schönauer, Gabriele, von Walzenhausen und Basel, in Horn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genal, Bernd, von Affeltrangen, in Ottoberg (Märstetten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3427459, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
LC Systems Engineering AG, in Horn, CHE-107.426.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071583).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubacher, Remo, von Gurtnellen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Günther, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Weil am Rhein (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].