Informazioni su René Güntert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Güntert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005559106, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Toyota Textile Machinery Europe AG, in Uster, CHE-111.728.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güntert, René, von Mumpf, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ümit, Isik, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4804710, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 244 vom 16.12.2008, S. 39, publizierten TR-Eintrag Nr. 35'991 vom 10.12.2008Toyota Textile Machinery Europe AG, in Uster, CH-170.3.027.308-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2008, S. 39, Publ. 4783360).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güntert, René, von Mumpf, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Riggisberg]. .
Numero di pubblicazione: 4783360, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Toyota Textile Machinery Europe AG, in Uster, CH-170.3.027.308-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2007, S. 26, Publ. 4047532).
Domizil neu:
Weiherallee 20, 8610 Uster.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Emil, von Kaltbrunn, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rentsch, Martin, von Laupen, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feucht, Rudolf, von Zell ZH, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Güntert, René, von Mumpf, in Riggisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Lichtenstein, Markus, von Stäfa, in Sao Paulo (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Onishi, Akira, japanischer Staatsangehöriger, in Aichi (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.