Informazioni su Gilberte Gündel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gilberte Gündel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005057640, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ALTEN SWITZERLAND AG, in Cham, CHE-112.807.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017943).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gündel, Gilberte, von Zürich, in Bellikon, Prokuristin, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 3143480, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dresdner Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.907.008-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2005, S. 20, Publ. 3023540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bäumer, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gündel, Gilberte, von Zürich, in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rajman, Erika, slowakische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jonen, Helmut Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Vogt, Werner, von Wangen SZ, in Widen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bühler, Reto, von Wildberg, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Frehsner, Armin, von Winterthur, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Kamer, Beat, von Arth, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in Hagendorn];
Prizzi, Roberto, von Dietlikon, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Washington, Patrick, von Kilchberg ZH, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numero di pubblicazione: 2014514, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFS Individual Family Services AG, in Zürich, Beratungsleistungen für Organisation und Verwaltung von Familienvermögen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2002, S. 17, Publ. 628938).
Firma neu:
IFS Individual Family Services AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.11.2003 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Dresdner Bank (Schweiz) AG, Utoquai 55, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, René, von Schwellbrunn, in Schneisingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Quast, Wolf-Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Gündel, Gilberte, von Zürich, in Oberlunkhofen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.