Informazioni su Marius Andreas Gschwend
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marius Andreas Gschwend
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005859118, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Genossenschaft für ländliches Bauen (GLB) Waldstatt und Umgebung, in Waldstatt, CHE-101.769.859, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005725108).
Firma neu:
Genossenschaft für ländliches Bauen (GLB) Waldstatt und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Genossenschafterversammlung vom 08.09.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Jakob, von Herisau, in Herisau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gschwend, Marius, von St. Gallen, in Gaiserwald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüst, Martin, von Thal und Gossau (SG), in Andwil (SG), Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung];
Knupp, André, von Muolen, in Heiden, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005799179, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
eyeoe AG, in Gaiserwald, CHE-344.486.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004906182).
Statutenänderung:
14.07.2023.
Sitz neu:
Häggenschwil.
Domizil neu:
Fidenhaus 362, 9312 Häggenschwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gschwend, Marius, von St. Gallen, in Rickenbach LU, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Abtwil SG (Gaiserwald)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005479956, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
WILD-Elektronik AG, in Stein (AR), CHE-107.900.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2009, S.3, Publ. 4904358).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gschwend, Marius Andreas, von St. Gallen, in Rickenbach (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gschwend, Andri Ciril, von St. Gallen, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.