Informazioni su Philippe Grosvernier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Grosvernier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005657480, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Grosvernier Kranmontagen AG, bisher in Cham, CHE-115.231.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1922669).
Statutenänderung:
11.01.2023.
Sitz neu:
Lauerz.
Domizil neu:
Hasen 77, 6424 Lauerz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Montage von Baukranen sowie Vermietung, Unterhalt, Service und Reparaturen derselben und den Handel mit Kranen und Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grosvernier, Philippe, von Tramelan, in Lauerz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].
Numero di pubblicazione: 1922669, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Grosvernier Kranmontagen AG, in Risch, CHE-115.231.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2009, S. 19, Publ. 5367016).
Statutenänderung:
18.12.2014.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Flurstrasse 12, 6332 Hagendorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Jessica, von Stein AR, in Rotkreuz, Prokuristin, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grosvernier, Philippe, von Tramelan, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rotkreuz].
Numero di pubblicazione: 5367016, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Grosvernier Kranmontagen AG, in Risch, CH-170.3.033.978-6, Sonnmatt 1, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.11.2009.
Zweck:
Montage von Baukranen sowie Vermietung, Unterhalt, Service und Reparaturen derselben sowie Handel mit Kranen und Zubehör;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Philippe Grosvernier Kranmontagen (CH-170.1.007.197-0), in Risch, gemäss Vertrag vom 12.11.2009 und Übernahmebilanz per 31.10.2009 mit Aktiven von CHF 154'974.38 und Passiven von CHF 21'740.25, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 33'234.13 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Grosvernier, Philippe, von Tramelan, in Rotkreuz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tanner, Jessica, von Stein AR, in Rotkreuz, Prokuristin, mit Einzelprokura.