Informazioni su Stefan Grossniklaus
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Grossniklaus
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Grossniklaus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004908017, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Uro Bauwerk AG, in Steffisburg, CHE-103.368.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2020, Publ. 1004808691).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Patrick, von Beringen, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Luginbühl, Ulrich, von Bowil, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossniklaus, Stefan, von Beatenberg, in Thun, mit Einzelprokura;
Guggisberg, Ludmilla, von Wald (BE), in Wattenwil, mit Einzelprokura [bisher: in Thun].
Numero di pubblicazione: 3113842, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Architekturwerkstatt 90, AG für Architektur und Raumplanung, in Thun, CH-092.3.000.235-7, Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros zur Ausführung aller Arbeiten des Architekten und des Planers, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2004, S. 3, Publ. 2408416).
Firma neu:
Architekturwerkstatt 90, AG für Architektur und Raumplanung in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der a.o. Generalversammlung vom 04.11.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dütschler, Christoph, von Oberhelfenschwil, in Bern, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossniklaus, Stefan, von Beatenberg, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2408416, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Architekturwerkstatt 90, AG für Architektur und Raumplanung, in Thun, CH-092.3.000.235-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2003, S. 4, Publ. 997536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chefsailles, Daniel, von Oberkulm, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Urs, von Koppigen, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossniklaus, Stefan, von Beatenberg, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].