Informazioni su Marcus Gross
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcus Gross
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005891688, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
La Via Consulting AG, in Rüti (ZH), CHE-416.662.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2014, S.0, Publ. 1642813).
Statutenänderung:
10.11.2023.
Sitz neu:
Hombrechtikon.
Domizil neu:
Grüningerstrasse 20, 8634 Hombrechtikon.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Marcus, von Val Müstair, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Johanna, von Hombrechtikon und Val Müstair, in Hombrechtikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gossau (ZH)];
Kunz, Daniel, von Hombrechtikon, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rapperswil-Jona].
Numero di pubblicazione: 6662650, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
La Via Consulting AG, in Gossau ZH, CH-020.3.037.640-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2012, S. 0, Publ. 6589010).
Statutenänderung:
18.04.2012.
Sitz neu:
Rüti ZH.
Domizil neu:
Spitalstrasse 72, 8630 Rüti ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Marcus, von Val Müstair, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6589010, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
La Via Consulting AG, in Gossau ZH, CH-020.3.037.640-5, Bergstrasse 4, 8625 Gossau ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Finanzverwaltung und -beratung sowie der Immobilienberatung, -verwaltung und -vermittlung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kunz, Johanna, von Hombrechtikon, in Gossau ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weiss, Simon, von Zürich, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gross, Marcus, von Val Müstair, in Gossau ZH, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Daniel, von Hombrechtikon, in Rüti ZH, mit Einzelunterschrift.