Informazioni su Cyrus Gross
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cyrus Gross
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4440477, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Kino Wildenmann Männedorf, in Männedorf, CHE-108.484.091, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2018, Publ. 4016829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Cyrus, von Männedorf, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abderhalden, Denise, von Ebnat-Kappel, in Männedorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2399735, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Kino Wildenmann Männedorf, in Männedorf, CHE-108.484.091, Genossenschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2003749).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfluger, Christian, von Oetwil am See, in Oetwil am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Zeno, von Zürich, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Muller, Pierre, von Fribourg, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gross, Cyrus, von Männedorf, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3026638, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Acxess Computer-Stube AG, in Zürich, CH-020.3.006.423-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2005, S. 21, Publ. 2906544).
Statutenänderung:
8.09.2005.
Firma neu:
Acxess AG.
Domizil neu:
Schuppisstrasse 2a, 8057 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik, elektronischen Datenverarbeitung und Informatik. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten und alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen alle Art erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Cyrus, von Männedorf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peretti, Guillermo José, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].