Informazioni su Alexander Friedrich Gröbli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Alexander Friedrich Gröbli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005428937, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Salenture GmbH, in Zürich, CHE-113.800.832, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, S.0, Publ. 2186343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthy, Jean-Marc, von Holziken, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gröbli, Alexander Friedrich, von Basel, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 1022565, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung der Musikvertrieb AG, in Zürich, CH-020.7.902.762-9, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6920350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gröbli, Alexander, von Basel und Uzwil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meienberg, Eliane, von Menzingen, in Oberengstringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 7066848, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Sonic Content GmbH, bisher in Basel, CH-280.4.003.984-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S. 6, Publ. 4982130).
Gründungsstatuten:
24.09.2008.
Statutenänderung:
28.01.2013.
Firma neu:
Sonic Content GmbH in Liq..
Sitz neu:
Oberwil BL.
Domizil neu:
Mühlemattstrasse 8, 4104 Oberwil BL. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.01.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alioth, Philippe, von Arlesheim, in Binningen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Gröbli, Alexander Friedrich, von Basel, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].