Informazioni su Yvonne Grob
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yvonne Grob
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004613453, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, in Zürich, CHE-100.023.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568408).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Reto, von Thalwil, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Hansjörg, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mijer, Hanno, niederländischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Beat, von Aarau, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Frey, Hansjakob, von Glarus, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Grob, Yvonne, von Rifferswil und Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Pasche, Muriel Florence, von Servion, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dobias, Marek, tschechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Malnati, Michael Karl, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sammelstiftung Avantgarde Zusatzvorsorge der "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft, in Z ü r i c h , Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 01.09.2000, S. 5984).
Urkundenänderung:
12.09.2000.
Uebersetzungen des Namens:
[Die Übersetzungen des Namens sind aufgehoben worden.].
Aufsichtsbehörde neu:
Bundesamt für Sozialversicherung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Ursula, von Dallenwil, in Buchrain, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graber, René, von Oftringen, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Yvonne, von Rifferswil und Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Martin, von Wängi, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Raphael, von Schenkon, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaus, Richard, von Uerkheim, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mink, Max, von Bibern SH, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Oliver, von Adliswil, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rietmann, Werner, von Zürich und Thundorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Urs, von Anwil und Dietikon, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigg, Werner, von Dörflingen und Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschümperlin, Jörg, von Schwyz, in Oberiberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sammelstiftung AVANTGARDE der "Zürich" Lehensversicherungs-Gesellschaft, in Z ü r i c h, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 27.07. 1999, S. 5121).
Urkundenänderung:
22.12.1999.
Name neu:
Sammelstiftung Avantgarde der "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, René, von Oftringen, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Yvonne, von Rifferswil und Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Martin, von Wängi, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Raphael, von Schenkon, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaus, Richard, von Uerkheim, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mink, Max, von Bibern SH, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Oliver, von Adliswil, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rietmann, Werner, von Zürich und Thundorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Urs, von Anwil und Dietikon, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigg, Werner, von Dörflingen und Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschümperlin, Jörg, von Schwyz, in Oberiberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.