Informazioni su Urs Grob
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Grob
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Grob
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006063719, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Raiffeisenbank Reinach BL Genossenschaft, in Reinach (BL), CHE-107.285.324, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670737).
Statutenänderung:
03.05.2024.
Zweck neu:
Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen alle Arten von Bankengeschäften. Darüber hinaus kann sie weitere Beratungs-, Finanz- und Dienstleistungsgeschäfte anbieten. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (nachfolgend Raiffeisen Schweiz) erlassenen Geschäftsreglement der Raiffeisenbanken ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen.
Die Bank kann im Rahmen des Geschäftsreglements der Raiffeisenbanken, soweit es ihrer Geschäftstätigkeit dient:
a. eigene Geschäftsstellen betreiben, Tochtergesellschaften gründen und sich an allen Unternehmungen und Gesellschaften der Raiffeisen Gruppe sowie an weiteren Unternehmungen beteiligen;
b. Liegenschaften erwerben sowie neu- und umbauen, Liegenschaften im Zwangsverwertungsverfahren ersteigern oder zur Vermeidung einer Versteigerung erwerben, Liegenschaften veräussern sowie alle mit Liegenschaften im Zusammenhang stehenden grundbuchlichen Rechte und Lasten begründen und löschen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Bank an ihre Mitglieder erfolgen auf schriftlichem oder elektronischem Weg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Urs, von Winznau, in Reinach (BL), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1506177, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Raiffeisenbank Reinach BL Genossenschaft, in Reinach BL, CHE-107.285.324, Genossenschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2012, Publ. 6488944).
Statutenänderung:
22.03.2014.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Statuten.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung, jedoch Nachschusspflicht bis zum Betrag von CHF 8'000.--.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Haidlauf-Meier, Christian, von Basel, in Pfeffingen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Urs, von Winznau, in Reinach BL, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Lenzin, Evelyn Gertrud, von Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3743488, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Genossenschaft Rauracherkeller, in Basel, CH-270.5.000.132-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2003, S. 5, Publ. 949054).
Domizil neu:
c/o Christian Müller, Leimenstr. 58, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Daniel, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Urs, von Winznau, in Frenkendorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Dr. Thomas, von Schongau, in Sarmenstorf, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian, von Balsthal, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bellwald, Anton A., von Wiler und Blatten, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Staub, Adrian, von Engelberg und Gossau SG, in Luzern, Mitglied des Vorstandes und Beisitzer, mit Einzelunterschrift;
Brunner, Kurt, von Rothenburg und Hitzkirch, in Brunnen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Einzelunterschrift.