Informazioni su Manuela Grob-Furrer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manuela Grob-Furrer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005785971, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Coiffure Grob Rapperswil AG, in Rapperswil-Jona, CHE-395.355.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, S.0, Publ. 2877363). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.06.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Martin Karl, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CH-020.3.003.135-0), in Zürich, Revisionsstelle;
Grob-Furrer, Manuela, von Zürich, in Richterswil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Katharina Magdalena, von Eschenbach (SG), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3412243, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Coiffure Grob AG, in Zürich, CHE-112.997.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2006, S. 23, Publ. 3444630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Martin, von Zürich und Rifferswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grob-Rupflin, Jeannette, von Zürich und Rifferswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob-Furrer, Manuela, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister-Giger, Andrea, von Benken ZH, in Herrliberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meister, Philippe, von Benken ZH, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7037918, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Coiffure Ziegler AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.072.893-1, Untere Bahnhofstrasse 22, 8640 Rapperswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.01.2013.
Zweck:
Betrieb eines Coiffure-Geschäfts und Handel mit Produkten in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen und Beratungen für in- und ausländische Kunden erbringen, mit Waren handeln oder solche produzieren, Konzepte erstellen, Arbeiten ausführen, elektronische Daten mit direkt oder indirekt mit den Arbeiten zusammenhängenden Personen austauschen, sich in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder Zweigniederlassungen errichten sowie Marken, Patente, Wertschriften und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen Mitteilungen an die Gesellschafter per Brief, E-Mail oder Telefax andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Grob, Martin Karl, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grob-Furrer, Manuela, von Zürich, in Richterswil, mit Einzelunterschrift;
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CH-020.3.003.135-0), in Zürich, Revisionsstelle.