Informazioni su Dr. Christian Griss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Christian Griss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004987140, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung St. Franziskus, in Riehen, CHE-217.645.206, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658196).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griss, Dr. Christian, von Basel, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Dr. Walter Johann, von Bettingen, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BMF ProConsulting AG (CHE-104.127.516), in Basel, Revisionsstelle [bisher: BMF ProConsulting AG (CH-270.3.011.984-6)].
Numero di pubblicazione: 7151502, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Basler Stiftung für Diakonie, in Basel, CH-270.7.002.731-2, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, Publ. 6308404).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Staatsvertrages zwischen den Kantonen BS und BL über die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel vom 08./14.06.2011].
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossart, Christoph, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mooren, Heinz-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Egon, von Günsberg, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griss, Dr. Christian, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächle, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6442966, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Dr. Paul Bohny-In Albon Stiftung, in Basel, CH-270.7.003.099-5, c/o Balance Audit AG, Sternengasse 4, 4051 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
17.11.2011.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, die Bestrebungen der Römisch-Katholischen Kirche Basel-Stadt zu fördern.
Organisation:
Stiftungsrat von 5 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Widmer, Dr. Mathias, von Basel und Hasle bei Burgdorf, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhn, Dr. Joachim, von Tuggen, in Frick, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Griss, Dr. Christian, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffter, Philipp, von Metzerlen-Mariastein, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Prof. Dr. Gerhard, von Basel, Zürich und Otelfingen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner Revisions GmbH (CH-280.4.011.200-6), in Binningen, Revisionsstelle.