Informazioni su Michael Grimm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Grimm
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Grimm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004639391, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
m parkett AG, in Volketswil, CHE-110.476.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, Publ. 1004474284).
Statutenänderung:
08.05.2019.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
Seestrasse 7, 8706 Meilen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Volketswil].
Numero di pubblicazione: 1300317, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
m parkett AG, in Volketswil, CHE-110.476.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1077389).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trasmundi, Rebecca, von Dürrenroth, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5246230, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
m parkett AG, in Meilen, CH-020.3.027.359-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 22, Publ. 4073070).
Statutenänderung:
22.07.2009.
Domizil neu:
Javastrasse 4, 8604 Volketswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Handel, den Vertrieb und das Verarbeiten von Parkett und Holzstoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Erlenbach ZH];
Trasmundi, Rebecca, von Dürrenroth, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Erlenbach ZH].