Informazioni su Dianna Grigoras
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dianna Grigoras
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004542773, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Alpine Asset Management AG, in Zug, CHE-281.148.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grigoras, Dianna, kanadische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3679901, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MOBI LITE AG, in Zug, CHE-281.148.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2013731).
Statutenänderung:
24.07.2017.
Firma neu:
Alpine Asset Management AG.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen schweizweit in den Bereichen Vermögens- und Anlageberatung, Finanz- und Organisationsplanung, Managementdienstleistungen, Besorgung von administrativen Arbeiten aller Art und Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung sowie Übernahme von Mandaten in diesen Bereichen, Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändler voraussetzen, sind ausdrücklich wegbedungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gheorghiu, Paul Constantin, italienischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krämer, Ivo Michael, von Oberbüren, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grigoras, Dianna, kanadische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3673915, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PINE VALLEY CONSULTING AG, in Zug, CHE-362.898.062, c/o STAX AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.07.2017.
Zweck:
Unternehmensberatung und diesbezügliche Dienstleistungen für juristische und natürliche Personen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 17.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Grigoras, Dianna, kanadische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.