Informazioni su Simeon Grieder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Simeon Grieder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004979775, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Zimbas, Zimmerleute Basel GmbH, in Basel, CHE-112.703.474, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2020, Publ. 1004797670).
Statutenänderung:
11.06.2020.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.06.2020 werden 40 Stammanteile zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 i.V.m. Art. 782 Abs. 4 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.09.2020 festgestellt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisele, Ciro, von Dürrenroth, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Grieder, Simeon, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Reber, David, von Niederbipp, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 28 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004797670, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Zimbas, Zimmerleute Basel GmbH, in Basel, CHE-112.703.474, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Alex, von Allschwil, in Allschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Khan, Tobias, von Arlesheim, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisele, Ciro, von Dürrenroth, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Grieder, Simeon, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Reber, David, von Niederbipp, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3447097, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Zimbas, Zimmerleute Basel GmbH, in Basel, CHE-112.703.474, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, Publ. 6944998).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnabel, Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Arlt, Urs, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisele, Ciro, von Dürrenroth, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Grieder, Simeon, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Reber, David, von Niederbipp, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beer, Alex, von Allschwil, in Allschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].