Informazioni su Alfred Grichting
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Grichting
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 616376, Ufficio del registro di commercio Vallese
Baugenossenschaft Leukerbad BGL, in Leukerbad, Genossenschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.1999, S. 6279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grichting, Alfred, von Leukerbad, in Leukerbad, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Gregor, von Gampel, in Leukerbad, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andereggen, Rudolf, von Biel VS, in Leuk, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauber, Erwin, von Täsch, in Naters, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fatzer, Armin, von Romanshorn, in Leukerbad, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schnyder, German, von Bratsch, in Bratsch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Electro Nova GRS GmbH, in L e u k e r b a d , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2000, S. 1186).
Statutenänderung:
04.05.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grichting, Alfred, von Leukerbad, in Leukerbad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russi, Narcisse, von Leuk, in Leukerbad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000];
Schnyder, German, von Bratsch, in Bratsch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000].
Ufficio del registro di commercio Vallese
FOA ELECTRO-TOP AG, bisher in O r s e l i n a , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2000, S. 2082).
Statutenänderung:
12.02.2001.
Sitz neu:
B r i g - G l i s .
Domizil neu:
Glismattenstrasse 9, 3902 Glis.
Zweck neu:
Handel mit Elektrogeräten aller Art, Tarif und Steuerkomponenten, Schalttafeln, Projektierung und Ausführung sämtlicher Arbeiten im Bereich Elektro, TV, T + T und EDV. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben und Zweigniederlassungen errichten. Kann immaterielle Rechte erstehen, halten und verwerten. Kann Grundstücke, Immobilien, Wertschriften und Kapitalanlagen erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen auf schriftlichem oder telegrafischem Weg. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grichting, Alfred, von Leukerbad, in Leukerbad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grichting, Aline, von Leukerbad, in Leukerbad, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kämpfen Treuhand AG, in Brig-Glis, Revisionsstelle [wie bisher];
Grichting, Olivier, von Leukerbad, in Leukerbad, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretär des Verwaltungsrates].