Informazioni su Lukas Gretener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Gretener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005672945, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Erni & Giger AG, bisher in Schötz, CHE-103.914.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2021, Publ. 1005329614).
Statutenänderung:
12.08.2022.
Firma neu:
Reneterg AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grafenaustrasse 7, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische oder digitale Nachricht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gretener, Lukas, von Cham, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005329614, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Erni & Giger AG, in Schötz, CHE-103.914.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gretener, Lukas, von Cham, in Schötz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3227629, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Erni & Giger AG Appenzell, in Appenzell, CHE-103.914.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2016, Publ. 3170797).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gretener, Lukas, von Cham, in Schötz, Präsident, mit Einzelunterschrift.