Informazioni su Marcel Charles Gremaud
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marcel Charles Gremaud
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005390000, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Auris Medical AG, in Basel, CHE-455.709.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344532).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gremaud, Marcel Charles, von Düdingen, in Rüttenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004698907, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Amyra Biotech AG, in Basel, CHE-321.956.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697348).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jelinski, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Remigen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gremaud, Marcel, von Düdingen, in Rüttenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günthardt, Douglas, von Adliswil, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1758903, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Keller Meier Partner AG, in Baar, CHE-104.307.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2014, Publ. 1536741).
Statutenänderung:
23.09.2014.
Firma neu:
Keller Stalder Partner AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Adrian, von Oberägeri, in Alosen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gremaud, Marcel, von Düdingen, in Rüttenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kurmann, Josef A., von Willisau, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, David, von Sursee, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.