Informazioni su Stefano Granieri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Stefano Granieri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3076193, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SPI Flemming Trust AG, in Zürich, CHE-103.580.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2285451).
Firma neu:
SPI Flemming Trust AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.07.2016 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Stefano Granieri, Chemin des Chênes 9, 1009 Pully.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granieri, Stefano, von Bex, in Pully, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mirabaud Asset Management AG, in Zürich, Erbringung von Beratungsdiensten von der Schweiz aus zur Vermögensverwaltung und für Investitionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2001, S. 8530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Granieri, Stefano, von Bex, in Pully, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler, Nicholas Eric, von Winterthur, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bel, Pierre-Laurent, von Veyrier, in Collonge-Bellerive, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mirabaud & Cie, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, Betreiben einer Bank, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2001, S. 6120).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Granieri, Stefano, von Bex, in Pully, Vize-Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mayer, Antoni, von Sisikon, in Chêne-Bougeries, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amrein, Hans Peter, von Luzern, in La Punt, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Buman, Nicolas, von Fribourg, in Zürich, Vize- Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.