Informazioni su Dr. Ulrich Graf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Ulrich Graf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005819239, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Andy Gold Productions GmbH, in Arlesheim, CHE-112.966.714, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043201).
Statutenänderung:
30.06.2023.
Firma neu:
Andy Gold GmbH.
Domizil neu:
c/o Regula Graf, Hirslandweg 10, 4144 Arlesheim.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von Audio- und Videoaufnahmen sowie von digitalen Medien wie Webseiten oder mobile Applikationen hauptsächlich im Bereich Musik, Kultur, Lifestyle, Pädagogik und E-Learning, die Organisation und Durchführung von Workshops und Unterricht im Bereich Musik sowie die Organisation und Durchführung von Events aller Art. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten und verkaufen, im Inland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmungen erwerben und sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte durchführen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Dr. Ulrich, von Winterthur, in Arlesheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Josephs, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Felix, von Winterthur, in Huningue (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Graf, Regula, von Basel, in Arlesheim, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5100928, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Aniel GmbH(Aniel SARL), bisher in Zuzgen, CH-400.4.027.694-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2006, S. 1).
Gründungsstatuten:
11.05.2006.
Statutenänderung:
18.06.2009.
Firma neu:
Andy Gold Productions GmbH.
Sitz neu:
Arlesheim.
Domizil neu:
Bromhübelweg 11, 4144 Arlesheim.
Zweck neu:
Management von Musikgruppen und Künstlern, Produktion von Musik für Multimedia, Organisation und Durchführung von Workshops und Unterricht im Bereich Musik sowie Organisation und Durchführung von Events aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und verkaufen, im Inland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmungen erwerben und sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte durchführen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothacher, René, von Blumenstein, in Zuzgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Dr. Ulrich, von Winterthur, in Arlesheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--;
Josephs, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Huningue (FR), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Graf, Felix, von Winterthur, in Hégenheim (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Saint-Louis (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--];
Lauton, Elodie, französische Staatsangehörige, in Hégenheim (FR), mit Einzelunterschrift [bisher: in Saint-Louis (FR)].