Informazioni su Ulrich Graf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ulrich Graf
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Graf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006042662, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Stiftung Camenzind Reithof in der Rüti, in Grub (AR), CHE-114.137.309, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2023, Publ. 1005881059).
Name neu:
Stiftung Camenzind Reithof in der Rüti in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Stiftungsaufsicht von Appenzell Ausserrhoden vom 25.04.2024 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Peter, von Amden, in Zuzwil (SG), Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates];
Graf, Ulrich, von Speicher, in Rehetobel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates].
Numero di pubblicazione: HR02-1005290901, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Stiftung Camenzind Reithof in der Rüti, in Grub (AR), CHE-114.137.309, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseyer, Werner, von Heimiswil, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Artho, Robert, von Eschenbach (SG), in Wil (SG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger, Ralph, von Eggersriet, in Eggersriet, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krucker, Claudius, von Braunau, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Werner, von Hemberg, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster-Ryser, Jacqueline Priska, von Basel, in Heiden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Ulrich, von Speicher, in Rehetobel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Karin, von Embd, in Eggersriet, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2896403, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Stiftung Waldheim, Heime für mehrfach Behinderte, in Walzenhausen, CHE-105.745.562, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2339767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schobel, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Höchst (AT), Stiftungssekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rast, Niklaus, von Aristau, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller-Bohl, Marianne, von Winterthur und Berikon, in Teufen (AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörflinger, Otmar, deutscher Staatsangehöriger, in Wil (SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Werner, von Hemberg, in Heiden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller Nussbaum, Andrea, von Appenzell, in Lutzenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Ulrich, genannt Ueli, von Speicher, in Rehetobel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalabic, Dr. Milan, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.