Informazioni su Philippe Graf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Philippe Graf
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Graf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005917993, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
H. G. Meier AG, in Zollikon, CHE-101.913.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005145943).
Statutenänderung:
07.12.2023.
Firma neu:
hgm AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im SHAB vornehmen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Philippe, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 5626660, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
H. G. Meier AG, in Marthalen, CH-020.3.917.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2008, S. 22, Publ. 4608416).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Weber, Hans-Peter, von Zürich, in Horw, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Philippe, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
T&O Treuhand & Organisations AG (CH-020.3.926.596-0), in Regensdorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4608416, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
H. G. Meier AG, in Marthalen, CH-020.3.917.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2004, S. 24, Publ. 2573920).
Domizil neu:
Ruedelfingerstrasse 11, 8460 Marthalen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Hauenstein, Hans Georg, von Marthalen, in Marthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier-Hauenstein, Eleonora, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Dr. Hans-Jürg, von Richterswil, in Stäfa, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Philippe, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Hans-Peter, von Zürich, in Horw, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.