Informazioni su Johannes Graf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Johannes Graf
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johannes Graf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004670810, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CSD Ingenieure AG, in Zürich, CHE-325.705.584, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608133).
Hauptsitz in:
Köniz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanetti, Michael, von Ittigen, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Azzouzi, Hamid, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bratschi, Ernst Rudolf, von Safnern, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Flacher, Alexander, von Humlikon, in Obersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graf, Johannes, von Rebstein, in Hirzel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jahn, Marlies, von Wartau, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stiefel, Andreas, von Zürich, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004651106, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Steinfels Verwaltungs GmbH, in Einsiedeln, CHE-101.142.494, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2016, S.0, Publ. 3005311).
Firma neu:
Steinfels Verwaltungs GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferreno Graf, Barbara, von Rebstein und Les Bois, in Fontainemelon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 48'000.00;
Graf, Flurina, von Rebstein, in Basel-Stadt, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 48'000.00;
Graf, Johannes, von Rebstein, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 48'000.00;
Graf-Staub, Ursula, von Rebstein, in Chur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 48'000.00;
Jordi, Corina, von Bern, Gondiswil BE, Glarus und Castasegna GR, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 60'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Andri, von Glarus und Bregaglia, in Kehrsatz, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Graffenried, Eric, von Bern, in Kirchdorf (BE), Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: in Mühledorf (BE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Familien-Stiftung Heinrich Steinfels-Saurer, in Einsiedeln, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 48'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 1'368'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 60'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 60'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'368'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004616794, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CSD Ingenieure AG, in Köniz, CHE-105.961.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595680).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Azzouzi, Hamid, deutscher Staatsangehöriger und marokkanischer Staatsangehöriger, in Nänikon (Uster), mit Kollektivprokura zu zweien;
Blass, Alexander, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bohne, Jens-Arnold Hellmut, von Albula/Alvra, in Flawil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bratschi, Ernst Rudolf, von Safnern, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eggimann, Simon, von Sumiswald, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Flacher, Alexander, von Humlikon, in Rieden AG (Obersiggenthal), mit Kollektivprokura zu zweien;
Fuchs, Michael, von Buchrain, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gammel, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graf, Johannes, von Rebstein, in Hirzel (Horgen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Greco, Antonio Marco, von Horw, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hess, Maurus, von Engelberg, in Alpnach Dorf (Alpnach), mit Kollektivprokura zu zweien;
Holzgang, Otto Josef, von Küssnacht (SZ), in Ballwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Holzner, Patrick, von Cazis, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Felix Daniel, von Riehen, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hüsser, Markus, von Zürich, in Suhr, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jahn, Marlies, von Wartau, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Löpfe, René, von Gaiserwald, in Appenzell, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Bernhard Marius, von Gersau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nerz, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Präz (Cazis), mit Kollektivprokura zu zweien;
Poppei, Joachim, von Veltheim (AG), in Veltheim AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmucki Schubiger, Martina Daniela, von Uznach, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Stefan, von Affoltern am Albis, in Scharans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schreich, Dumeng David, von Val Müstair, in Masein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stiefel, Andreas Rudolf, von Zürich, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Störch, Franz André, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen SZ (Lachen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogel, Gregor Hermann, von Bütschwil-Ganterschwil, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Anita, von Zug, in Tartar (Cazis), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wurster, Daniel, von Davos, in Rodels (Domleschg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zanetti, Michael, von Bern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zaugg, Alfred, von Trub, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.