Informazioni su Christoph Graf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Graf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4135959, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Restaurant Akazie GmbH in Liquidation, in Winterthur, CHE-109.491.886, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedemann, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Christoph, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 4052077, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Restaurant Akazie GmbH, in Winterthur, CHE-109.491.886, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2009, Publ. 5317104).
Firma neu:
Restaurant Akazie GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.01.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Christoph, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3770406, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zum Grünen Hund GmbH, in Winterthur, CH-020.4.018.524-4, Herstellung und Verkauf von Lebensmitteln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.1998, S. 3513).
Statutenänderung:
19.01.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bot, Christa, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Graf, Christoph, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Kuhn, André, von Winterthur und Mogelsberg, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paganini, Christian, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Paganini, Sandra, von Brusio und Zürich, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--.