Informazioni su Alexandra Grab-Kälin
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexandra Grab-Kälin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006089064, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
EGK Holding AG, in Wollerau, CHE-362.634.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, S.0, Publ. 1569299).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grab-Kälin, Alexandra, von Einsiedeln, in Marigny le Cahouët (FR), mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005515035, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Theo Suter Söhne AG, Arth, in Arth, CHE-100.402.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter-Curtins, Georg, von Muotathal, in Arth, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Suter-Letter, Hugo, von Muotathal, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter-Pfyl, Josef, von Muotathal, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grab, Erich, von Rothenthurm, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Grab-Kälin, Alexandra, von Einsiedeln, in Marigny le Cahouët (FR), mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 1575955, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Graka B+V GmbH, in Sattel, CHE-113.705.978, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, Publ. 6460752).
Statutenänderung:
17.06.2014.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Roosweidstrasse 8, 8832 Wollerau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
EGK Holding AG (CHE-362.634.209), in Wollerau, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: EGK Holding AG (CH-130.3.017.228-6), in Sattel];
Grab, Erich, von Rothenthurm, in Wollerau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sattel, Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Grab-Kälin, Alexandra, von Einsiedeln und Rothenthurm, in Marigny le Cahouët (FR), mit Einzelprokura [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].