Informazioni su Maria Luisa Gómez Bulle
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maria Luisa Gómez Bulle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1295173, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sofresco GmbH, in Zug, CHE-113.882.474, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, Publ. 6889564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
López Gómez, Pablo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Léon (MX), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
López Gómez, Rodrigo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Léon (MX), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
López Gómez, Sofía, mexikanische Staatsangehörige, in Léon (MX), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Gómez Bulle, Maria Luisa, mexikanische Staatsangehörige, in Mexico (MX), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
López Gómez, Gerardo Andrés, mexikanischer Staatsangehöriger, in Léon (MX), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
López Cruz, Gerardo Javier, mexikanischer Staatsangehöriger, in Léon (MX), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 95 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6882972, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sofresco GmbH, in Zug, CH-170.3.031.359-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2011, Publ. 6297860).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
López Gómez, Gerard Andrés, mexikanischer Staatsangehöriger, in Léon (MX), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
López Gómez, Pablo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Léon (MX), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
López Gómez, Rodrigo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Léon (MX), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
López Gómez, Sofía, mexikanische Staatsangehörige, in Léon (MX), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
López Gómez, Georgina, mexikanischer Staatsangehöriger, in Léon (MX), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
López Cruz, Gerardo Javier, mexikanischer Staatsangehöriger, in Léon (MX), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: López Cruz, Gerardo Javier, in Mexico City (MX) und mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gómez Bulle, Maria Luisa, mexikanische Staatsangehörige, in Mexico (MX), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6297860, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sofresco AG, in Zug, CH-170.3.031.359-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, S. 23, Publ. 6009986).
Statuten neu:
10.08.2011.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.08.2011 und Bilanz per 30.06.2011 mit Aktiven von CHF 3'226'824.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 782'621.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten 100 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Sofresco GmbH.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Aktienkapital CHF 100'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gómez Bulle, Maria Luisa, mexikanische Staatsangehörige, in Mexico (MX), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schelbert, Bruno, von Steinen, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
López Cruz, Gerardo Javier, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico City (MX), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].