Informazioni su Aurelia Morgana Julia Golowin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Aurelia Morgana Julia Golowin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005928852, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
plan R GmbH - Kompetenzzentrum für Konflikte und Aggression, in Bern, CHE-232.663.223, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630225).
Statutenänderung:
23.11.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Unterstützung von Konfliktlösungen durch Aus- und Weiterbildung, Beratung und Begleitung sowie die Erarbeitung präventiver Massnahmen für einen konfliktfreien Alltag (beispielsweise konzeptionelle und organisatorische Unterstützung, Förderung individuelle Kompetenzen). Sie deckt dabei die Themenfelder physische Deeskalation und Selbstschutz, allgemeines Konfliktmanagement und Konfliktkommunikation, Umgang mit sexualisierter Gewalt und Diskriminierung und Selbstverteidigung ab. Im Weiteren bietet die Gesellschaft Supervisionen, Intervisionsbegleitungen, Coachings, Prozessbegleitungen und Organisations-/Teamentwicklungen sowie Kurse und Seminare in unterschiedlichen Kampfkunstdisziplinen an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, veräussern oder sich mit solchen zusammen schliessen, Grundstücke erwerben oder weiter veräussern sowie kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obreschkow, Elena, von Kreuzlingen, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 402 Stammanteilen zu je CHF 10.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Golowin, Aurelia Morgana Julia, von Bern, in Bern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 402 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Hostettler, Niklaus Vinzenz, von Bern, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 402 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Rittiner, Benjamin Florian, von Ried-Brig, in Oberdiessbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 402 Stammanteilen zu je CHF 10.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stucki, Friedrich Andreas, von Konolfingen, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 402 Stammanteilen zu je CHF 10.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005782664, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Goju-Kan AG, in Bern, CHE-106.204.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cuvit, François, von Mollens (VD), in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Golowin, Aurelia Morgana Julia, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004681905, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sport - The Bridge, in Ittigen, CHE-110.496.407, Verein (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, Publ. 2756407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kraft Addai-Brenyah, Eliane, von Gächlingen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mersch, Simone, von Uster, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Golowin, Aurelia, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihler, Stephan Andreas, von Mauensee, in Freimettigen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Roman Lukas, von Hergiswil bei Willisau, in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.