Informazioni su Peter Anton Goj
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Anton Goj
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005501353, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
UNIVERSA Bau Umwelt Rohstoffe AG, in Wollerau, CHE-100.529.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2020, Publ. 1004802437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Handke, Andreas, von Rapperswil-Jona, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goj, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Felsberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Albert, von Tujetsch, in Laax, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wille, Peter, von Zürich, in Schiers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005418112, Ufficio del registro di commercio Grigioni
STANDFEST AG, in Chur, CHE-140.524.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004800244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goj, Peter Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Felsberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Handke, Andreas, von Rapperswil-Jona, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Albert, von Tujetsch, in Laax, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wille, Peter, von Zürich, in Schiers, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004802437, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
UNIVERSA Bau Umwelt Rohstoffe AG, in Wollerau, CHE-100.529.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, S.0, Publ. 2566993). Gemäss Erklärung vom 20.12.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metry, Erich, von Albinen und Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stork, Nicolas, von Mont-Tramelan, in Tavannes, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CHE-103.082.319), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guntli, Peter, von Buchs (SG), in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Handke, Andreas, von Rapperswil-Jona, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rapperswil (SG), in Zizers, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vieli, Kurt, von Vals, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goj, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Felsberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.