Informazioni su Mustafa Göcmen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mustafa Göcmen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6029644, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gossau Market GmbH, in Gossau SG, CH-320.4.063.536-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 20, Publ. 5077058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göcmen, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarigül, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5077058, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Basak Market GmbH, in Gossau SG, CH-320.4.063.536-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2008, S. 13, Publ. 4546890).
Statutenänderung:
14.05.2009.
Firma neu:
Gossau Market GmbH.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahin, Hüseyin Caglar, türkischer Staatsangehöriger, in Frick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göcmen, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3214630, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SAN-ELPA Wil GmbH, bisher in Wil SG, CH-320.4.052.577-4, Import von und Handel mit Lebensmitteln usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2005, S. 12, Publ. 2729794).
Statutenänderung:
19.01.2006.
Firma neu:
Di Conti GmbH.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Kapellweg 10, 9464 Lienz.
Zweck neu:
Handel mit und Vermittlung von Waren aller Art im In- und Ausland, sei es in eigenem Namen und für eigene Rechnung, sei es unter dem Namen und für die Rechnung Dritter;
Führen oder Vermieten von Betrieben im Bereich Gastronomie, Autogaragen, Reisebüros und Restaurationsbetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göcmen, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Celik, Halil, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Celik, Bayram, türkischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gächter, Manfred, von Rüthi SG, in Lienz (Altstätten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.