Informazioni su Christian R. Gmür
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian R. Gmür
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005259266, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swisstec GmbH, bisher in Wil (SG), CHE-108.702.187, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2010, Publ. 5591414).
Statutenänderung:
02.07.2021.
Firma neu:
BLV 1618 GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bau- und Renovationsarbeiten, Import und Export sowie den Handel von und mit Waren aller Art sowie, insbesondere von Merchandising-Artikeln. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür, Christian R., von Amden, in Wil (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Gmür, Karin, von Amden, in Wil (SG), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Royer, Sébastien Claude Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Jussy, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numero di pubblicazione: 2776439, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Cede Finanz- und Verwaltungs-AG, in Wil SG, CHE-100.184.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2016, Publ. 2738029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür, Christian R., von Amden, in Wil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4867912, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Cede Finanz- und Verwaltungs-AG, in Wil SG, CH-320.3.024.973-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2007, S. 10, Publ. 3908842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horath Treuhand AG, in Wil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Christian R., von Amden, in Wil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
consis Treuhand AG (CH-320.3.057.880-1), in Wil SG, Revisionsstelle.