Informazioni su Thomas Werner Gmöhling
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Werner Gmöhling
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006105963, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Anker Swiss AG, in Zürich, CHE-371.402.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2023, Publ. 1005762203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmöhling, Thomas Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TCL Treuhand Versicherungen & Immobilien AG (CHE-219.378.938), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-223.811.884), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1006053132, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Midfunder AG, in Zürich, CHE-142.018.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005680979).
Domizil neu:
c/o KENDRIS AG, Wengistrasse 1, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Patrick Oliver, von Winterthur, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmöhling, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbricht, Roger, von Untersiggenthal, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Benjamin, belgischer Staatsangehöriger, in Heusden (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift;
Dietiker, Kevin, von Thalheim (AG), in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisin, David, von Buckten, in Buckten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stevanin, Désirée, von Münchwilen (TG), in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005731664, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Flavour's Gastro AG, in Chur, CHE-130.850.357, Planaterrastrasse 1, 7000 Chur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Gastronomieunternehmen, namentlich eines Restaurants in Chur sowie Erbringen von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, namentlich mittels Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.04.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gmöhling, Thomas Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Politschnig, Armin, österreichischer Staatsangehöriger, in Domat/Ems, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.